Renseignements sur Medair Invest in Aid Foundation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Medair Invest in Aid Foundation
- Medair Invest in Aid Foundation à Ecublens VD est une Fondation du domaine «Associations et fédérations». Medair Invest in Aid Foundation est actif.
- Medair Invest in Aid Foundation a 7 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 23.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Medair Invest in Aid Foundation est le suivant : CHE-109.329.978.
- AA Elec-contrôles Sàrl, Buvette de la Patinoire - De Benedictis, Culture Mod Sàrl ont la même adresse comme Medair Invest in Aid Foundation.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Adeola Oluwafeyikemi Akintoye,
Jean-Bernard Patrick Palthey,
Jean-Claude Roger Gottraux,
Anne Christine Reitsema,
Jacques Antoine Demaurex
les plus récents personnes habilitée à signer
Adeola Oluwafeyikemi Akintoye,
Jean-Bernard Patrick Palthey,
Jean-Claude Roger Gottraux,
Anne Christine Reitsema,
Jacques Antoine Demaurex
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.2001
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Ecublens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.025.325-9
IDE/TVA
CHE-109.329.978
Secteur
Associations et fédérations
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but, en liaison avec l'Association MEDAIR, d'assurer un soutien financier et matériel durable (récolte, gestion et allocation de fonds, administration) aux activités de l'Association et, cas échéant, d'autres organismes poursuivant des buts analogues, afin que celle-ci puisse se vouer de manière prépondérante aux buts humanitaires et de bienfaisance qu'elle s'est fixés et consacrer ses forces à l'accomplissement de ses activités concrètes sur le terrain.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 22.11.2001 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Medair Invest in Aid
- Stiftung Medair Invest in Aid
- Fondazione Medair Invest in Aid
- Fondation MEDAIR-Invest in Aid
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Medair Invest in Aid Foundation
Numéro de publication: HR02-1006091948, Registre du commerce Vaud, (550)
Medair Invest in Aid Foundation, à Ecublens (VD), CHE-109.329.978 (FOSC du 21.11.2023, p. 0/1005890379). Erickson Jeffrey Grant n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005890379, Registre du commerce Vaud, (550)
Medair Invest in Aid Foundation, à Ecublens (VD), CHE-109.329.978 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005793940). Beringer Patrick Scott et Jackson James Robert ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Akintoye Adeola, de Royaume-Uni, à Grays (Royaume-Uni), Gottraux Jean-Claude, de Chavannes-le-Chêne, à Kilchberg (ZH), et Palthey Jean-Bernard, de et à Epalinges sont membres du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005793940, Registre du commerce Vaud, (550)
Medair Invest in Aid Foundation, à Ecublens (VD), CHE-109.329.978 (FOSC du 06.10.2022, p. 0/1005577575). Verboom David Benjamin n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Reitsema Anne Christine, des Pays-Bas, à Lutry, est membre présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.