Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur MCM Media GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.12.2007
Radiation du registre du commerce
05.09.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Schwyz
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.012.978-5
IDE/TVA
CHE-113.971.793
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation gegenüber Investoren (Investor Relations, Financial Relations und Public Relations); kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MCM Media GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MCM Media GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6835406, Registre du commerce Schwyz, (130)
MCM Media GmbH in Liquidation, in Schwyz, CH-130.4.012.978-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 15, Publ. 4985820). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4985820, Registre du commerce Schwyz, (130)
MCM Media GmbH, in Schwyz, CH-130.4.012.978-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 14, Publ. 4244242).
Statutenänderung:
6.02.2009.
Firma neu:
MCM Media GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 2.4.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schattat, Christian, von Deutschland, in Schwyz, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Höhne, Markus, von Deutschland, in Berlin (DE), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 4244242, Registre du commerce Schwyz, (130)
MCM Media GmbH(MCM Media Sàrl) (MCM Media Ltd liab. Co), in Schwyz, CH-130.4.012.978-5, Rickenbachstrasse 87, 6430 Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.2007.
Zweck:
Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation gegenüber Investoren (Investor Relations, Financial Relations und Public Relations);
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Schattat, Christian, von Deutschland, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--;
Höhne, Markus, von Deutschland, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.