Adresse
c/o Notariat Brand
Fellenbergstrasse 5
3053 Münchenbuchsee
Renseignements sur Marie Münger-Sahli Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Marie Münger-Sahli Stiftung
- Marie Münger-Sahli Stiftung avec son siège à Münchenbuchsee est actif. Marie Münger-Sahli Stiftung est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Marie Münger-Sahli Stiftung qui a été fondée le 07.04.2003, se compose de 4 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.01.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Marie Münger-Sahli Stiftung.
- Entreprises avec la même adresse comme Marie Münger-Sahli Stiftung: Beat und Dieter Jutzler-Stiftung, Brand Notare AG, Jubiläumsstiftung Jutzler.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dominic Michael Stöckler,
Heinz Stöckler,
Dora Stöckler-Stucki
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominic Michael Stöckler,
Heinz Stöckler,
Dora Stöckler-Stucki
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.04.2003
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Münchenbuchsee
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.7.016.224-5
IDE/TVA
CHE-110.313.027
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und Ausbildung von Pflegekindern und/oder sozial benachteiligten Jugendlichen bis zum Alter von 25 Jahren, welche Schweizerbürger sind und primär im Kanton Bern und auch in der übrigen Schweiz Wohnsitz haben. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung primär im Kanton Bern und allenfalls in der übrigen Schweiz tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung | Rapperswil-Jona | 23.01.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OS Revisions-AG in Liquidation | Kloten | 27.03.2015 | 22.01.2020 | |
Humbel Treuhand AG | Kloten | 07.04.2009 | 26.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marie Münger-Sahli Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004812110, Registre du commerce Berne, (36)
Marie Münger-Sahli Stiftung, in Münchenbuchsee, CHE-110.313.027, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, S.0, Publ. 2067497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münger, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
OS Revisions-AG (CHE-106.640.285), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckler-Stucki, Dora, von Romanshorn, in Rüti ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöckler, Dominic Michael, von Romanshorn, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckler, Heinz, von Romanshorn, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2067497, Registre du commerce Berne, (36)
Marie Münger-Sahli Stiftung, in Münchenbuchsee, CHE-110.313.027, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 978645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humbel Treuhand AG (CH-020.3.021.202-4), in Kloten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OS Revisions-AG (CHE-106.640.285), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 978645, Registre du commerce Berne, (36)
Marie Münger-Sahli Stiftung, in Münchenbuchsee, CH-053.7.016.224-5, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6954614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler-Marti, Lory, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckler, Heinz, von Romanshorn, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.