Renseignements sur Malerei Antenen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Malerei Antenen AG
- Malerei Antenen AG a son siège social à St. Gallen et est actif. Elle opère dans le domaine «Peintre en bâtiment».
- La direction de l’entreprise Malerei Antenen AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 01.03.1995.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.01.2018.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.229.699.
- Baugenossenschaft Eisenhammer St. Georgen, BOLGEN Holding AG, H. Antenen Management AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.038.440-2
IDE/TVA
CHE-108.229.699
CHE-116.276.956 TVA
Secteur
Peintre en bâtiment
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Malereigeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie Handel mit Waren aller Art betreiben.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Malerei Wildi AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Malerei Antenen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4002323, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Malerei Antenen AG, in St. Gallen, CHE-108.229.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 14, Publ. 4814302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antenen, Reto, von Eggiwil und St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos-Brunner, Walter, von Willisau, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4814302, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Malerei Antenen AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.440-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2006, S. 16, Publ. 3448544).
Statutenänderung:
16.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos-Küng, Josef, von Willisau Stadt, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos-Brunner, Walter, von Willisau Stadt, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3448544, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Malerei Antenen AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.440-2, Betrieb eines Malereigeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11.06.1997, S. 4009).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos-Brunner, Andrea, von Willisau Stadt, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flawil];
Roos-Brunner, Walter, von Willisau Stadt, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.