Renseignements sur Madeleine Quadfass-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Madeleine Quadfass-Stiftung
- Madeleine Quadfass-Stiftung a son siège social à Liestal, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées».
- Madeleine Quadfass-Stiftung a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.09.2017. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.644.813.
- À la même adresse comme Madeleine Quadfass-Stiftung il sont inscrits 4 autres entreprises actives Cela comprend: Birmann-Stiftung, Connos AG, kaipali von künsberg.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Isabelle Furer Imoberdorf,
Anna Katharina Lüthy Meister,
Thomas Affolter-Friedrich
les plus récents personnes habilitée à signer
Isabelle Furer Imoberdorf,
Anna Katharina Lüthy Meister,
Thomas Affolter-Friedrich
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.08.2000
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.003.701-6
IDE/TVA
CHE-109.644.813
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
In erster Linie finanzielle Unterstützung von Wohnheimen für Waisenkinder. Ferner Ausrichtung von Geldbeträgen an finanziell unterstützungsbedürftige Personen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 19.06.2012 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH | Reinach (BL) | 06.08.2010 | 18.06.2012 | |
Lotus Treuhand AG | Oberwil (BL) | 08.01.2008 | 05.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Quadfass Madeleine-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Madeleine Quadfass-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3744517, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Madeleine Quadfass-Stiftung, in Liestal, CHE-109.644.813, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2974035).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furer Imoberdorf, Isabelle, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Affolter, Thomas, von Koppigen, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2974035, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Madeleine Quadfass-Stiftung, in Liestal, CHE-109.644.813, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1482073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Werner, von Mülligen, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy Meister, Anna Katharina, von Oltingen, in Liestal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle [bisher: Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CH-280.3.915.446-2)].
Numéro de publication: 1482073, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Madeleine Quadfass-Stiftung, in Aesch BL, CHE-109.644.813, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6724598).
Urkundenänderung:
25.02.2014.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Kanonengasse 33, 4410 Liestal.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB). [Das Verwaltungsdomizil wird im Handelsregister gelöscht] [bisher: Verwaltungsdomizil: Kanonengasse 33, Postfach 529, 4410 Liestal.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barth, Werner, von Mülligen, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Affolter, Thomas, von Koppigen, in Frenkendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.