Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.10.1965
Radiation du registre du commerce
26.10.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.922.109-4
IDE/TVA
CHE-100.486.850
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Sanitär-Installationsgeschäftes, eines technischen Büros sowie Projektierung und Ausführung von Heizungen, Oelfeuerungen und Klimaanlagen; die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | <2004 | 25.10.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eichenberger-Lütscher M. Sanitär und Heizungs AG
- Eichenberger Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2445135, Registre du commerce Argovie, (400)
M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG, in Reinach (AG), CHE-100.486.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707291). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Blendit AG, in Luzern ( CHE-103.539.572), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Oswald, von Langnau im Emmental, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1707291, Registre du commerce Argovie, (400)
M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG, in Reinach AG, CHE-100.486.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Heinz, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Oswald, von Langnau im Emmental, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Urs, von Willadingen, in Wintersingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6650242, Registre du commerce Argovie, (400)
M. Eichenberger-Lütscher Sanitär und Heizungs AG, in Reinach AG, CH-400.3.922.109-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 2, Publ. 5769878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serafini, René, von Aadorf, in Willisau, mit Einzelunterschrift.