Renseignements sur Lüpold Reinigungen GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lüpold Reinigungen GmbH
- Lüpold Reinigungen GmbH avec son siège à Biel/Bienne est une Société à responsabilité limitée du domaine «Nettoyage de bâtiments». Lüpold Reinigungen GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise Lüpold Reinigungen GmbH qui a été fondée le 03.02.2009, se compose de 3 personnes.
- Le 02.06.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-114.703.812.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Kummer Import, Lüpold Holding GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.043.984-2
IDE/TVA
CHE-114.703.812
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Reinigungsarbeiten aller Art sowie die Vornahme von Hauswartsdiensten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FISTRA AG | Grenchen | 06.11.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Strasser AG | Biel/Bienne | 09.02.2009 | 05.11.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lüpold Reinigungen GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005758894, Registre du commerce Berne, (36)
Lüpold Reinigungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.703.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann-Lüpold, Marc, von Möriken-Wildegg, in Mörigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüpold, Marc, in Biel/Bienne].
Numéro de publication: HR02-1005570532, Registre du commerce Berne, (36)
Lüpold Reinigungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.703.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaynar, Onur, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Pietra, Yannick, von Bosco/Gurin, in Nidau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004491507, Registre du commerce Berne, (36)
Lüpold Reinigungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.703.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüpold, Hans-Jörg, von Möriken-Wildegg, in Ipsach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüpold-Sägesser, Wanda, von Möriken-Wildegg, in Ipsach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Treuhand Strasser AG (CHE-420.369.605), in Biel/Bienne, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold Holding GmbH (CHE-236.609.814), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüpold, Marc, von Möriken-Wildegg, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fistra AG Grenchen (CHE-103.445.178), in Grenchen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.