Renseignements sur Loyalty Services AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Loyalty Services AG
- Loyalty Services AG de Thalwil est active dans le domaine «Fourniture d’autres services aux entreprises» et est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.02.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-255.377.515.
- Il y a 10 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: bartels photography Sandra Keller, Dreipunkt Consulting GmbH, Ergo AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.039.175-0
IDE/TVA
CHE-255.377.515
Secteur
Fourniture d’autres services aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Serviceunternehmung für Beratung und Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder indirektem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Finanz-Treuhand Zürich AG | Zürich | 21.12.2018 | 15.02.2022 | |
CONVISA Revisions AG | Freienbach | 30.05.2013 | 20.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Loyalty Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Loyalty Services AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005406582, Registre du commerce Zurich, (20)
Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380682). Gemäss Erklärung vom 31.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finanz-Treuhand Zürich AG (CHE-103.879.068), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz Christian, von Riemenstalden, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wädenswil].
Numéro de publication: HR02-1005380682, Registre du commerce Zurich, (20)
Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979425).
Domizil neu:
Tischenloostrasse 59, 8800 Thalwil.
Numéro de publication: HR02-1004979425, Registre du commerce Zurich, (20)
Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004855981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Stefan Peter, von Wyssachen, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz Christian, von Riemenstalden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.