Renseignements sur Louis Delhaize International Trading Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Louis Delhaize International Trading Sàrl
- Louis Delhaize International Trading Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Tannay. Louis Delhaize International Trading Sàrl appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Louis Delhaize International Trading Sàrl qui a été fondée le 20.02.2004, se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 17.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-110.539.962.
- Outre l’entreprise Louis Delhaize International Trading Sàrl il sont inscrits 7 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Business Advisory Group Sàrl, Chédel-Quevedo IMC Project Management, Expand Eastern Europe SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Mies
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.038.329-7
IDE/TVA
CHE-110.539.962
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Négociation, mise en oeuvre et organisation des prestations de service internationales de partenaires commerciaux de ses associés aux grands fournisseurs sur un plan international et assistance au développement international de petites et moyennes entreprises, représentation de partenaires commerciaux de ses associés à cet effet auprès desdits grands fournisseurs et des petites et moyennes entreprises.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 01.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Louis Delhaize International Trading Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006087248, Registre du commerce Vaud, (550)
Louis Delhaize International Trading Sàrl, à Tannay, CHE-110.539.962 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044697). Holinier Ludovic n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005044697, Registre du commerce Vaud, (550)
Louis Delhaize International Trading Sàrl, à Tannay, CHE-110.539.962 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Louis Delhaize International Partner S.A. et Melfort B.V., qui ne sont plus associées, cèdent respectivement 1 part de CHF 749'500 et 1 part de CHF 500 à Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation, S.A. (0401.641.663), à Bruxelles (Belgique), nouvelle associée, titulaire de 1 part de CHF 749'500 et 1 part de CHF 500. de Laparre de Saint Sernin Olivier n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature individuelle est conférée à Holinier Ludovic, de France, à Bruxelles (Belgique), gérant président.
Numéro de publication: 6355764, Registre du commerce Vaud, (550)
Louis Delhaize International Trading Sàrl, à Tannay, CH-550-1038329-7, négociation, mise en oeuvre et organisation des prestations de service internationales (FOSC du 01.12.2010, p. 19/5919392). Statuts modifiés le 20 juin 2011. Capital social réduit de CHF 1500'000 à CHF 750'000 par réduction des parts de CHF 1'499'000 à CHF 749'500 et de CHF 1'000 à CHF 500, par suppression de la part non libérée du capital social. Louis Delhaize International Partner S.A. est désormais titulaire de 1 part de CHF 749'500 (précédemment 1 part de CHF 1'499'000), et Melfort B.V. de 1 part de CHF 500 (précédemment 1 part de CHF 1'000).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.