Renseignements sur Louis Bélet SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Louis Bélet SA
- Louis Bélet SA avec son siège à Vendlincourt est une Société anonyme du domaine «Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures». Louis Bélet SA est actif.
- La direction de l’entreprise Louis Bélet SA qui a été fondée le 31.01.1961, se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 26.08.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton JU sous l’IDI CHE-107.218.233.
- Dans l'IPI, 2 marques ou demandes de marques ont été déposées par l'entreprise Louis Bélet SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Roxane Julie Madeleine Piquerez-Maître,
Arnaud Maître,
Madeleine Maître-Bélet
les plus récents personnes habilitée à signer
Guy Jubin,
Roxane Julie Madeleine Piquerez-Maître,
Arnaud Maître,
Madeleine Maître-Bélet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.1961
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vendlincourt
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-677.3.000.035-0
IDE/TVA
CHE-107.218.233
Secteur
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une fabrique d'outils, d'instruments et de machines comme aussi effectuer tous travaux de mécanique de précision, se livrer au commerce d'outils, d'instruments, de machines et également des produits de sa fabrication comme aussi également de construire, acheter ou vendre des immeubles et pour objet de procéder de façon générale à toutes les opérations en rapport avec son but social.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 25.10.2019 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 12.09.2013 | 24.10.2019 | |
Cabinet d'Audit et d'Expertises SA en liquidation | Delémont | 13.01.2011 | 11.09.2013 | |
Fiduciaire Jean-Claude Courtet SA | Delémont | 29.12.2005 | 12.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Louis Bélet S.A.
- Louis Belet SA
- Bélet Louis SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
CHÂTEAU BLEU | 03.02.2022 | actif | 12855/2021 |
Bélet | 04.04.2011 | actif | 61292/2010 |
Dernières notifications FOSC pour Louis Bélet SA
Numéro de publication: HR02-1005549052, Registre du commerce Jura, (670)
Louis Bélet S.A., à Vendlincourt, CHE-107.218.233, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2019, Publ. 1004745677).
Inscription ou modification de personne(s):
Jubin, Guy Robert, de Haute-Ajoie, à Alle, directeur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004745677, Registre du commerce Jura, (670)
Louis Bélet S.A., à Vendlincourt, CHE-107.218.233, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, p.0, Publ. 1074031).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CH-670.3.002.594-8), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: 1074031, Registre du commerce Jura, (670)
Louis Bélet S.A., à Vendlincourt, CH-677.3.000.035-0, société anonyme (No. FOSC 227 du 21.11.2012, Publ. 6941066).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cabinet d'Audit et d'Expertises SA (CH-670.3.000.974-3), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Audit Transjurane SA (CH-670.3.002.594-8), à Delémont, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.