Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Loschag AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.04.1979
Radiation du registre du commerce
04.01.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.003.798-7
IDE/TVA
CHE-107.941.134
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hochbauunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hehlen Treuhand AG | Reinach (BL) | 01.07.2009 | 26.12.2012 | |
Treu & Co. | Allschwil | <2004 | 30.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Loschag AG
- Loschag
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Loschag AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2575027, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Loschag AG in Liquidation, in Basel, CHE-107.941.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1967159). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung einer zugelassenen Revisionsexpertin vom 08.05.2015 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 1967159, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Loschag AG, in Basel, CHE-107.941.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6995224).
Firma neu:
Loschag AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Clementine, von Oberegg, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Stefan, von Oberegg, in Binningen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6995224, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Loschag AG, in Basel, CH-270.3.003.798-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920444).
Statutenänderung:
19.12.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hochbauunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Mit Erklärung vom 19.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabbri, Marcel, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hogeforster, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
HEHLEN TREUHAND AG (CH-280.3.915.339-6), in Reinach BL, Revisionsstelle.