Renseignements sur Lorbis GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lorbis GmbH
- Lorbis GmbH avec son siège à Isenthal est une Société à responsabilité limitée du domaine «Serrurerie, forge et atelier». Lorbis GmbH est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 19.08.2022.
- Lorbis GmbH est inscrite dans le canton UR sous l’IDI CHE-324.915.759.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Isenthal
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.4.000.200-0
IDE/TVA
CHE-324.915.759
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer mechanischen Werkstätte, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Konstruktion, Montage und Demontage für das Baugewerbe, die Industrie und den Forst, die Konstruktion, die Reparatur, der Verkauf und die Vermietung von Fahrzeugen und Geräten aller Art, das Durchführen von Kleintransporten, das Anbieten eines Muldenservices sowie das Erbringen von Personaldienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im weitern Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lorbis GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005543863, Registre du commerce Uri, (120)
Lorbis GmbH, in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393064).
Domizil neu:
Wyler 3, 6461 Isenthal.
Numéro de publication: HR02-1005393064, Registre du commerce Uri, (120)
Lorbis GmbH, in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2593275).
Domizil neu:
Dorfstrasse 5, 6461 Isenthal.
Numéro de publication: 2593275, Registre du commerce Uri, (120)
Lorbis GmbH, in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155829).
Domizil neu:
alter Landweg 4a, 6461 Isenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Martin, von Isenthal, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Stefan, von Silenen und Vals, in Isenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.