Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o A. Eggenschwiler
Bodenackerstrasse 69
4657 Dulliken
Renseignements sur Living Swiss GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.2003
Radiation du registre du commerce
24.05.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Dulliken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.003.684-6
IDE/TVA
CHE-110.349.083
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Artikeln des täglichen Bedarfs, namentlich mit Sonnenbrillen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Living Swiss GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Living Swiss GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6690016, Registre du commerce Soleure, (241)
Living Swiss GmbH in Liquidation, in Dulliken, CH-241.4.003.684-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 18, Publ. 5949764). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5949764, Registre du commerce Soleure, (241)
Living Swiss GmbH, in Dulliken, CH-241.4.003.684-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 20, Publ. 5168074).
Firma neu:
Living Swiss GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trotter, Marco, von Starrkirch-Wil, in Hägendorf, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cipolletta, Mike, italienischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cipolletta, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5168074, Registre du commerce Soleure, (241)
Living Swiss GmbH, in Dulliken, CH-241.4.003.684-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 12, Publ. 2038038). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trotter, Marco, von Starrkirch-Wil, in Hägendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].