Renseignements sur LINTH STZ AG, Bauunternehmung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LINTH STZ AG, Bauunternehmung
- LINTH STZ AG, Bauunternehmung est actuellement actif et est dans le secteur Bâtiments général. Le siège social se trouve à Schwanden GL.
- L’entreprise a été fondée en 21.12.1999 et a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.02.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.341.561.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Rüesch Immobilien AG, Wygellen GmbH.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Johann Jakob Zimmermann,
Fritz Tresch,
Dr. Alfred Zeier,
Johannes Schiesser
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Franc Tresch,
Johann Jakob Zimmermann,
Fritz Tresch,
Dr. Alfred Zeier,
Johannes Schiesser
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Süd
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.003.705-8
IDE/TVA
CHE-105.341.561
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Bauarbeiten aller Art im Hoch- und Tiebau sowie Herstellung von und Handel mit Baumaterialien aller Art und Betrieb von Deponien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen sowie insbesondere Lizenzen und andere Rechte erwerben und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Glarus | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Tödi Bau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LINTH STZ AG, Bauunternehmung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005669193, Registre du commerce Glaris
LINTH STZ AG, Bauunternehmung, in Glarus Süd, CHE-105.341.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerli, Matthias Andreas, von Fischingen, in Walenstadtberg (Walenstadt), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1004883013, Registre du commerce Glaris
LINTH STZ AG, Bauunternehmung, in Glarus Süd, CHE-105.341.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beerli, Matthias Andreas, von Fischingen, in Walenstadtberg (Walenstadt), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Tresch, Franc, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1004701380, Registre du commerce Glaris, (160)
LINTH STZ AG, Bauunternehmung, in Glarus Süd, CHE-105.341.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, S.0, Publ. 2704465).
Domizil neu:
Wyden 9, 8762 Schwanden GL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Johann Jakob, genannt Jakob, von Glarus Süd, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zimmermann, Jakob, in Glarus].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.