Renseignements sur Liberty Motos Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Liberty Motos Sàrl
- Liberty Motos Sàrl a son siège social à Sévaz et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce et réparation des automobiles et motos».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.03.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce FR avec l’IDI CHE-115.160.185.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.10.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sévaz
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.543.392-8
IDE/TVA
CHE-115.160.185
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commercialisation et réparation de motos, vélomoteurs, cycles et tous autres véhicules.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Liberty Motos Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005986695, Registre du commerce Fribourg, (217)
Liberty Motos Sàrl, à Sévaz, CHE-115.160.185 (FOSC du 09.01.2015, p. 0/1920363).
Adresse précise:
La Guérite 4, 1541 Sévaz.
Autre adresse radiée:
Rue de Neuchâtel 26, 1400 Yverdon-les-Bains.
Personne inscrite modifiée:
Amiet Laurent, associé, gérant, signature individuelle, désormais à Giez.
Numéro de publication: 1920363, Registre du commerce Fribourg, (217)
Liberty Motos Sàrl, à Sévaz, CHE-115.160.185 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle autre adresse:
Rue de Neuchâtel 26, 1400 Yverdon-les-Bains. Amiet Laurent, associé gérant, est maintenant domicilié à Valeyres-sous-Montagny.
Numéro de publication: 5318440, Registre du commerce Fribourg, (217)
Liberty Motos Sàrl, à Sévaz, Z.I. La Guérite 4, 1541 Sévaz, CH-217-3543392-8. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 09.10.2009.
But:
commercialisation et réparation de motos, vélomoteurs, cycles et tous autres véhicules. (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 40'000.--.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Reprise de biens envisagée:
La société envisage d'acquérir de la société à responsabilité limitée Trueb-Motos Sàrl (CH-217-0240087-3), à Sévaz, la totalité des installations et outillage du garage 'Trueb Motos' pour le prix maximum de CHF 120'000.--.
Associé:
Amiet Laurent, de Grandson, à Giez, avec 400 parts de CHF 100.--.
Gérant:
l'associé Amiet Laurent avec signature individuelle. Selon déclaration du 09.10.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.