Adresse
Boulevard des Eplatures 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA
- Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA avec son siège à La Chaux-de-Fonds est une Société anonyme du domaine «Services sportifs». Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.12.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.883.974.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean Pierre Hugues Séguy,
Axel Emmanuel Oscar Jean Bernia,
Jochen Gustaaf Müller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.04.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.002.269-7
IDE/TVA
CHE-105.883.974
Secteur
Services sportifs
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Dans le cadre de cours collectifs ou de prise en charge individuelle, de permettre à chacun par le training autogène, le stretching, un gymnastique préventive et personnalisée, d'améliorer les fonctions cardiovasculaires, respiratoires, articulaires, musculaires, de conserver ou d'acquérir un équilibre physique, un mental et un mode de vie sain (pour but complet, cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG | Zürich | 18.01.2016 | 09.04.2018 | |
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | 18.03.2015 | 17.01.2016 | |
Aubert & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 17.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Physic Club Christian Matthey SA
- Physic Club Matthey Christian SA
- Physic Club Matthey Christian
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA
Numéro de publication: HR02-1005622618, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.883.974 (FOSC du 16.06.2021, p. 0/1005219605). Azcona Lemoine Siro n'est plus directeur;
ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Séguy Jean, de France, à Bourg-en-Lavaux, directeur.
Numéro de publication: HR02-1005219605, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.883.974 (FOSC du 18.11.2020, p. 0/1005026030). Porchet Steve Daniel n'est plus directeur;
ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Azcona Lemoine Siro, de et à Rüschlikon, directeur.
Numéro de publication: HR02-1005026030, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Let's Go Fitness La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.883.974 (FOSC du 29.11.2018, p. 0/1004509117). Victor François Nicolas n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Bernia Axel Emmanuel Oscar Jean, de France, à Paris, F, est administrateur unique, avec signature individuelle. Porchet Steve Daniel, maintenant domicilié à Pully, jusqu'ici membre du conseil d'administration, nommé directeur, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Müller Jochen Gustaaf, de Selzach, à Oberdorf (SO), directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.