Renseignements sur Les Cépages SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Les Cépages SA
- Les Cépages SA a son siège social à La Sarraz et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Les Cépages SA a été fondée le 09.05.2008.
- Le 24.01.2019, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-114.297.887.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.05.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Sarraz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.011.606-4
IDE/TVA
CHE-114.297.887
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat, l'échange, l'aliénation, la promotion, la location, la gestion, l'exploitation, l'administration, le lotissement de tous biens immobiliers, viticoles et agricoles, ainsi que l'expertise, le conseil, l'accompagnement et toutes prestations liées à l'exploitation de domaine viticole et de commerce de vins en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | 16.05.2008 | 07.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Les Cépages SA
Numéro de publication: HR02-1004550254, Registre du commerce Vaud, (550)
Les Cépages SA, à La Sarraz, CHE-114.297.887 (FOSC du 02.05.2016, p. 0/2811437). Carrupt Silas n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Carrupt Gérald, de Chamoson, à La Sarraz.
Numéro de publication: 2811551, Registre du commerce Valais, (626)
Les Cépages SA, à Sion, CHE-114.297.887, société anonyme (No. FOSC 139 du 22.07.2015, Publ. 2283659). Par suite de transfert du siège à La Sarraz, la société a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais Central.
Numéro de publication: 2811437, Registre du commerce Vaud, (550)
Les Cépages SA, précédemment à Sion, CHE-114.297.887 (FOSC du 22.07.2015, p. 0/2283659). Siège transféré à La Sarraz.
Nouvelle adresse:
Grand-Rue 31, 1315 La Sarraz. Statuts modifiés le 22 mars 2016.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, l'échange, l'aliénation, la promotion, la location, la gestion, l'exploitation, l'administration, le lotissement de tous biens immobiliers, viticoles et agricoles, ainsi que l'expertise, le conseil, l'accompagnement et toutes prestations liées à l'exploitation de domaine viticole et de commerce de vins en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts). Vouillamoz Jean Claude n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Carrupt Silas, de et à Chamoson.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.