Renseignements sur Le Délice du Grand-Pont Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Le Délice du Grand-Pont Sàrl
- Le Délice du Grand-Pont Sàrl avec son siège à Sion est actif. Le Délice du Grand-Pont Sàrl est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- Le Délice du Grand-Pont Sàrl a été fondée le 26.03.2015.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.11.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Le Délice du Grand-Pont Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.03.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.016.252-5
IDE/TVA
CHE-417.958.557
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'une entreprise de boulangerie pâtisserie épicerie et toute activité convergente (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Le Délice du Grand-Pont Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005328174, Registre du commerce Valais, (626)
Le Délice du Grand-Pont Sàrl, à Sion, CHE-417.958.557, société à responsabilité limitée (No. FOSC 100 du 27.05.2021, Publ. 1005194884).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Métrailler, Sharon, de Sion, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Keomany, Denis, de Leytron, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Leytron, associé, sans droit de signature, pour 199 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005194884, Registre du commerce Valais, (626)
Le Délice du Grand-Pont Sàrl, à Sion, CHE-417.958.557, société à responsabilité limitée (No. FOSC 62 du 31.03.2015, p.0, Publ. 2073869).
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Sharon, de Sion, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00;
Keomany, Denis, de Leytron, à Leytron, associé, sans droit de signature, pour 199 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: 2073869, Registre du commerce Valais, (626)
Le Délice du Grand-Pont Sàrl, à Sion, CHE-417.958.557, Rue du Grand-Pont 42, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Transfert de patrimoine:
selon contrat de transfert de patrimoine du 23.03.2015 et inventaire au 31.12.2014 il est fait apport des actifs de CHF 226'653.64 et des passifs envers les tiers de CHF 32'494.60 de l'entreprise individuelle 'Le Délice du Grand Pont Keomany', à Sion (CHE-114.574.727), soit un actif net de CHF 194'159.04 contre remise de 200 parts sociales de CHF 100.00, le solde de CHF 174'159.04 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Date des statuts:
23.03.2015.
But:
L'exploitation d'une entreprise de boulangerie pâtisserie épicerie et toute activité convergente (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Keomany, Denis, de Leytron, à Leytron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 23.03.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.