Adresse
Route de la Mortigue 2
1072 Forel (Lavaux)
Renseignements sur Le Comptoir du Bike Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Le Comptoir du Bike Holding SA
- Le Comptoir du Bike Holding SA à Forel (Lavaux) est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Le Comptoir du Bike Holding SA est actif.
- L’entreprise a été fondée en 11.08.2023 et a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 13.11.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Le Comptoir du Bike Holding SA est le suivant : CHE-387.965.131.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.08.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Forel (Lavaux)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.235.405-0
IDE/TVA
CHE-387.965.131
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion, le contrôle et l'administration de participations à toutes entreprises, en Suisse et à l'étranger. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirecte avec son but, et accorder ses prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Le Comptoir du Bike Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005883508, Registre du commerce Vaud, (550)
Le Comptoir du Bike Holding SA, à Forel (Lavaux), CHE-387.965.131 (FOSC du 16.08.2023, p. 0/1005817846). Statuts modifiés le 12.10.2023. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numéro de publication: HR01-1005817846, Registre du commerce Vaud, (550)
Le Comptoir du Bike Holding SA, à Forel (Lavaux), Route de la Mortigue 2, 1072 Forel (Lavaux), CHE-387.965.131. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
23.06.2023 et 08.08.2023.
But:
la société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion, le contrôle et l'administration de participations à toutes entreprises, en Suisse et à l'étranger.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirecte avec son but, et accorder ses prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel.
Administration:
Parlante Nicolas, de Fahrni, à Froideville, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Selon déclaration du 23.06.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.