Renseignements sur Le Buro Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Le Buro Sàrl
- Le Buro Sàrl avec son siège à Bulle est actif. Le Buro Sàrl est active dans le domaine «Gestion d’entreprise et administration».
- La direction de l’entreprise Le Buro Sàrl qui a été fondée le 31.01.2008, se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 15.05.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-114.061.899.
Direction (4)
Organe de gestion
Valentin Jaquet,
Gilles Frédéric M. Ancion Ecuyer,
Rémi Castella
les plus récents personnes habilitée à signer
Valentin Jaquet,
Gilles Frédéric M. Ancion Ecuyer,
Rémi Castella
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.2008
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.539.408-4
IDE/TVA
CHE-114.061.899
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation de bars-restaurants, l'organisation d'évènements publics et privés. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants. Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 15.04.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Cuennet Sàrl | Bulle | 20.07.2016 | 14.04.2020 | |
Multifiduciaire Fribourg SA, succursale de Bulle | Bulle | 07.02.2008 | 19.07.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Le Buro Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004890600, Registre du commerce Fribourg, (217)
Le Buro Sàrl, à Bulle, CHE-114.061.899 (FOSC du 15.04.2020, p. 0/1004871020). Statuts modifiés le 06.05.2020.
Nouveau but:
Exploitation de bars-restaurants, l'organisation d'évènements publics et privés. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Personne inscrite modifiée:
Globulle SA (CHE-108.672.066), associée, 50 parts de CHF 1'000, nouvelle raison sociale Globull SA (CHE-108.672.066).
Numéro de publication: HR02-1004871020, Registre du commerce Fribourg, (217)
Le Buro Sàrl, à Bulle, CHE-114.061.899 (FOSC du 20.07.2016, p. 0/2963591).
Personnes radiées:
Gobet Eric Alain, associé, 18 parts de CHF 1'000, gérant, président, signature collective à deux;
Michel Céline Hélène, associée, 16 parts de CHF 1'000, gérante, signature collective à deux;
Pilloud Philippe, associé, 16 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à deux;
Fiduciaire Cuennet Sàrl (CHE-115.389.670), organe de révision.
Nouvelles personnes inscrites:
Globulle SA (CHE-108.672.066), à Bulle, associée, 50 parts de CHF 1'000;
Ancion (Ecuyer) Gilles Frédéric, de Belgique, à Bulle, gérant, secrétaire, signature collective à deux;
Castella Rémi, de Haut-Intyamon, à Bulle, gérant, signature collective à deux;
Jaquet Valentin, de Grolley, à Bulle, gérant, président, signature collective à deux;
Multifiduciaire Fribourg S.A. (CHE-107.760.182), à Fribourg, organe de révision.
Numéro de publication: 2963591, Registre du commerce Fribourg, (217)
Le Buro Sàrl, à Bulle, CHE-114.061.899 (FOSC du 05.05.2014, p. 0/1484653). Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CH-217-3534186-5) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Cuennet Sàrl (CHE-115.389.670), à Bulle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.