Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (7)
Renseignements sur Laurent Membrez S.A., succursale de Renens
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.04.1972
Radiation du registre du commerce
01.07.2019
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Renens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.001.473-5
IDE/TVA
CHE-198.558.154
Secteur
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Travaux de construction, génie civil et voies ferrées; location de services.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Laurent Membrez SA, succursale de Renens
- Membrez Laurent SA, succursale de Renens
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Laurent Membrez S.A., succursale de Renens
Numéro de publication: HR03-1004664214, Registre du commerce Vaud, (550)
Laurent Membrez S.A., succursale de Renens, à Renens (VD), CHE-198.558.154 (FOSC du 02.10.2015, p. 0/2405811).
Siège principal:
Aclens. La raison de commerce est radiée par suite de suppression de la succursale.
Numéro de publication: 2405811, Registre du commerce Vaud, (550)
Laurent Membrez S.A., succursale de Renens, à Renens (VD), CHE-198.558.154 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Siège principal:
Lausanne.
Nouveau siège principal:
Aclens.
Numéro de publication: 5220030, Registre du commerce Vaud, (550)
Laurent Membrez S.A., succursale de Renens, à Renens (VD), CH-550-1001473-5, travaux de construction, génie civil et voies ferrées (FOSC du 06.01.2006, p. 15/3181692).
Siège principal:
Lausanne. La signature de Gasparini Monique est radiée. Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110, al. 1, let. e ORC, suite à la modification du droit du registre du commerce.
Sont concernés:
Membrez Yves, Magnoni Patrick, Membrez Verena, Monod Michel, Prince Paul, Scotto Mario, Michoud Christian, Mann Félix et Beguin Jacques.