Renseignements sur Lanker Baumanagement AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lanker Baumanagement AG
- Lanker Baumanagement AG a son siège social à St. Gallen, est actif et est active dans le domaine «Bâtiments général».
- La direction de l’entreprise Lanker Baumanagement AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 27.01.1976.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 19.04.2021.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.852.270.
- Entreprises avec la même adresse: Bollhalder Elektro-Consulting, Eberle Architektur, Eberle Architektur GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.1976
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.005.549-7
IDE/TVA
CHE-105.852.270
CHE-229.960.465 TVA
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen im Baumanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lanker Landmaschinen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lanker Baumanagement AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005152697, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lanker Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-105.852.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, S.0, Publ. 1004496637).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die letzte bekannte Adresse im Aktienregister. Es obliegt den Aktionären Ihre Adresse der Gesellschaft bekannt zu geben. [Streichung des Tatbestandes betreffend Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]
Numéro de publication: HR02-1004496637, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lanker Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-105.852.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casciaro, Gianfranco, von Egnach, in Mattwil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Peter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hobi, Nadia, von Mels, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2926497, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lanker Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-105.852.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Nadia, von Mels, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casciaro, Gianfranco, von Egnach, in Mattwil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.