Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen in Liq.
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.1970
Radiation du registre du commerce
30.06.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Frutigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.006.552-6
IDE/TVA
CHE-107.196.175
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Treuhandwesen, wie Führen von Buchhaltungen, Durchführen von Revisionen, Erstellen von Gutachten, Beratungen im Steuer-, Finanz- und Rechnungswesen sowie Wirtschafts- und Gesellschaftsberatungen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen in Liq.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2922775, Registre du commerce Berne, (36)
Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen in Liq., in Frutigen, CHE-107.196.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056224). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7056224, Registre du commerce Berne, (36)
Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen, in Frutigen, CH-092.3.006.552-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 6, Publ. 4795314).
Firma neu:
Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.01.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Landmesser Treuhand AG-Latag, Malerweg 2, 3600 Thun.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landmesser, Eugen, von Brienz BE, in Thun, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Schneider, Werner, von Frutigen, in Frutigen, Delegierter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4795314, Registre du commerce Berne, (36)
Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen, in Frutigen, CH-092.3.006.552-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.1996, S. 5808).
Statutenänderung:
08.12.2008.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 28.02.1975 ist aus den Statuten gestrichen worden.].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmungen über den Verwaltungsrat werden von Amtes wegen gelöscht, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Verwaltungsrat: 1 bis 5 Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laeri, Marc J., von Schiers, in Brütten, Revisionsstelle.