Siège principal
Autre filiales (2)
Renseignements sur Landis Bau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Landis Bau AG
- Landis Bau AG est active dans le secteur «Bâtiments général» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Rotkreuz.
- Landis Bau AG a 0 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.10.2010. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-216.731.576.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.1998
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Risch
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.9.000.620-8
IDE/TVA
CHE-216.731.576
CHE-314.210.930 TVA
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Weiterführung des 1759 von Mathias Landis gegründeten Baugeschäftes im Hoch-, Tief- und Spezialbau sowie Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bau- und Immobilienbereich; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Landis Bau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5834888, Registre du commerce Zoug, (170)
Landis Bau AG, in Risch, CH-170.9.000.620-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 21, Publ. 5629000).
mit Hauptsitz in:
Zug.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-170.3.003.834-5.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Registrierungsdatum wird gelöscht] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 02.08.1972].Zweck Hauptsitz neu: [Der Zweck des Hauptsitzes wird gelöscht].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge einer Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rust, Karl, von Walchwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Andreas, von Wohlen AG, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Rino, von Camorino, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, lic. iur. Walter, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rust, Laetitia, von Zug und Walchwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Walter, von Büron und Nottwil, in Ebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Christian, von Rothenthurm und Baar, in Rotkreuz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5629000, Registre du commerce Zoug, (170)
Landis Bau AG, in Risch, CH-170.9.000.620-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 19, Publ. 3903760).
mit Hauptsitz in:
Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Christian, von Rothenthurm und Baar, in Rotkreuz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3903760, Registre du commerce Zoug, (170)
Landis Bau AG, in Risch, CH-170.9.000.620-8, Weiterführung des 1759 von Mathias Landis gegründeten Baugeschäftes im Hoch-, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2004, S. 19, Publ. 2583908).
mit Hauptsitz in:
Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampart, Hans, von Zürich und Fischbach, in Hünenberg, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rust, Laetitia, von Zug und Walchwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Walter, von Büron und Nottwil, in Ebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.