Renseignements sur LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft
- LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft avec son siège à Goldach est une Société coopérative du domaine «Autres commerces avec des biens divers». LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft est actif.
- La direction de l’organisation LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft qui a été fondée le 18.10.1934, se compose de 7 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton SG sous l’IDI CHE-101.230.916.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Thomas Baumgartner,
Gregor Lehner,
Iso Rechsteiner,
Sandra Eigenmann,
Kornel Eberle
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Baumgartner,
Gregor Lehner,
Iso Rechsteiner,
Samuel Silvio Inauen,
Johann Popp
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.10.1934
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Goldach
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.002.209-5
IDE/TVA
CHE-101.230.916
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit dem LV-St.Gallen und den Zweckgesellschaften gemäss den Grundsätzen und Leitideen des LANDI-LV-Netzwerkes, insbesondere durch Betrieb eines Handelsgeschäftes mit Produkten für die Landwirtschaft, das Gewerbe, für Haus und Garten und für den täglichen Bedarf; Abnahme und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Pflege des genossenschaftlichen Geistes.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 28.05.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LANDI Goldach-Mörschwil, Genossenschaft
- Landi Goldach, Genossenschaft
- Landi Agra Goldach
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006052455, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft, in Goldach, CHE-101.230.916, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005955107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allmann, Thomas, von Appenzell, in Untereggen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Thomas, von Mörschwil, in Mörschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005955107, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft, in Goldach, CHE-101.230.916, Genossenschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641722).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Samuel, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brülisau (Schwende-Rüte)].
Numéro de publication: HR02-1005641722, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LANDI Goldach-Mörschwil Genossenschaft, in Goldach, CHE-101.230.916, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382392).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Samuel, von Appenzell, in Brülisau (Schwende-Rüte), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brülisau (Rüte)];
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen, in St. Gallen (CH-320.3.022.132-3)]. [Anpassung betr. Wohnort aufgrund Bezirksfusion und RS aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.