Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur LANDI Bucheggberg, Genossenschaft
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.1897
Radiation du registre du commerce
25.06.2020
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Buchegg
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-244.5.000.033-8
IDE/TVA
CHE-105.744.982
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache, in gemeinsamer Selbsthilfe, die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie Weiterbildung der Mitglieder.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 05.12.2017 | 24.06.2020 | |
Ernst & Young AG | Bern | 07.09.2009 | 04.12.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Landwirtschaftliche Genossenschaft Bucheggberg
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LANDI Bucheggberg, Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004920118, Registre du commerce Soleure, (241)
LANDI Bucheggberg, Genossenschaft, in Buchegg, CHE-105.744.982, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281393). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "LANDI Landshut, Genossenschaft", neu firmierend mit "LANDI Bucheggberg-Landshut, Genossenschaft", in Bätterkinden (CHE-105.791.326), über. Die Genossenschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 4281393, Registre du commerce Soleure, (241)
LANDI Bucheggberg, Genossenschaft, in Buchegg, CHE-105.744.982, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trittibach, Peter, von Lüterswil-Gächliwil, in Lüterswil (Lüterswil-Gächliwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Daniel, von Selzach, in Selzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3910479, Registre du commerce Soleure, (241)
LANDI Bucheggberg, Genossenschaft, in Buchegg, CHE-105.744.982, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otti, Fritz, von Bibern (SO), in Buchegg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moos, Daniel Silver, von Pfäffikon, in Lohn-Ammannsegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Samuel, von Rüeggisberg, in Hessigkofen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Urs, von Buchegg, in Brügglen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Bernhard, von Buchegg, in Buchegg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.