À propos de LAMPERT Architektur Aktiengesellschaft
- La direction de l’entreprise LAMPERT Architektur Aktiengesellschaft est composée de 0 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 26.06.2000.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.03.2018.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour LAMPERT Architektur Aktiengesellschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 20234892, (1)
Handelsregister 07.03.2018, LAMPERT Architektur Aktiengesellschaft, Triesenberg (FL-0002.019.347-4) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: PRESENTA Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
CorPa Treuhand Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 20234412, (1)
eAmtsblatt, 12.02.2018 Handelsregister, Änderung, 12.02.2018 LAMPERT Architektur Aktiengesellschaft, Triesenberg (FL-0002.019.347-4) Jahresrechnung eingereicht
Numéro de publication: 20233599, (1)
Handelsregister 20.01.2018, LAMPERT Architektur Aktiengesellschaft, Triesenberg (FL-0002.019.347-4) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: CorPa Treuhand Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Verwahrerin.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Proventus Treuhand und Verwaltung AG, 9490 Vaduz, Verwahrerin.