Filiales (3)
Renseignements sur Lamelcolor S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lamelcolor S.A.
- Lamelcolor S.A. a son siège social à Estavayer-le-Lac et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques».
- La direction de l’entreprise Lamelcolor S.A. qui a été fondée le 17.07.1956, se compose de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 21.06.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce FR avec l’IDI CHE-105.962.651.
- Actuellement, 4 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
- Entreprises avec la même adresse: Fonds social en faveur du personnel de Lamelcolor SA, Laco Finance SA, Lyonco Invest SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Vincent Giroud,
Yan Eric Leimgruber,
Fabrice Bourqui,
Alain Georges Leimgruber
les plus récents personnes habilitée à signer
Vincent Giroud,
Yan Eric Leimgruber,
Betim Muzlijaj,
Fabrice Bourqui,
Pierre Chablais
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.07.1956
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Estavayer
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.230.051-6
IDE/TVA
CHE-105.962.651
Secteur
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fabrication et la pose de stores, avec fourniture de tous les accessoires y relatif, la représentation, l'achat, la vente de tous ces articles. La société peut s'occuper de la confection de pièces métalliques en tous genres et se livrer à toutes opérations se rapportant à son genre d'activité.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 07.05.1997 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lamelcolor SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
06.03.2009 | actif | 63887/2008 | |
LAMELCOLOR | 06.03.2009 | actif | 63577/2008 |
Dernières notifications FOSC pour Lamelcolor S.A.
Numéro de publication: HR02-1006063624, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lamelcolor S.A., à Estavayer, CHE-105.962.651 (FOSC du 28.11.2022, p. 0/1005614073).
Personne radiée:
Garo Roland, procuration collective à deux avec un directeur.
Personne inscrite modifiée:
Leimgruber Alain, administrateur, président, signature individuelle, maintenant administrateur, président, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005614073, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lamelcolor S.A., à Estavayer, CHE-105.962.651 (FOSC du 25.11.2020, p. 0/1005031326).
Personne inscrite modifiée:
Giroud Vincent, directeur, signature collective à deux, désormais administrateur, directeur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005031326, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lamelcolor S.A., à Estavayer, CHE-105.962.651 (FOSC du 25.03.2020, p. 0/1004859645).
Personne radiée:
Leimgruber Patrick, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Bourqui Fabrice, administrateur, vice-président, directeur, signature collective à deux, maintenant d'Estavayer (fusion de commune), maintenant à Cheyres-Châbles;
Leimgruber Yan Eric, administrateur, délégué, signature collective à deux, maintenant à Fribourg, désormais administrateur, délégué, directeur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Giroud Vincent, de Siviriez, à Estavayer, directeur, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.