Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Ladenbau Schmidt AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.10.1998
Radiation du registre du commerce
30.04.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Füllinsdorf
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.001.779-8
IDE/TVA
CHE-104.859.795
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Ausführung von Ladeneinrichtungen sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Ladeneinrichtungsgeräten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 08.12.2011 | 29.04.2020 | |
Matura Treuhand AG | Bubendorf | <2004 | 07.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ladenbau Schmidt AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004880367, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ladenbau Schmidt AG, in Füllinsdorf, CHE-104.859.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762694). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "RONISI Holding AG", neu firmierend "Ladenbau Schmidt AG" (CHE-113.788.970), in Füllinsdorf, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004762694, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ladenbau Schmidt AG, in Füllinsdorf, CHE-104.859.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757476).
Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Romanel-sur-Morges (Ladenbau Schmidt AG) HR VD.
Numéro de publication: HR02-1004757476, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ladenbau Schmidt AG, in Füllinsdorf, CHE-104.859.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Ferdinand, von Basel, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Roland, von Basel, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmidt, Roland Ferdinand, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].