Adresse
Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Renseignements sur LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA
- LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA avec son siège à Cheseaux-sur-Lausanne est actif. LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 31.03.2011.
- Le 20.09.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-212.146.829.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: RTMC SA, Thomas Capital Sàrl, Thomas Finance SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.03.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cheseaux-sur-Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.089.063-1
IDE/TVA
CHE-212.146.829
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'une régie immobilière, le courtage et toutes activités liées à l'immobilier, opérations courtières se rattachant directement ou indirectement à son but principal (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ABS - Audit Baumgartner & Sauvain SA | Morges | 17.09.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA
Numéro de publication: HR02-1005565412, Registre du commerce Vaud, (550)
LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA, à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-212.146.829 (FOSC du 20.06.2022, p. 0/1005499943). Maillard Mathieu n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Thomas-Suarez Maria Montserrat n'est plus présidente. Thomas Nathan, de Lausanne, à Saint-Barthélemy (VD), est membre président du conseil d'administration et directeur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005499943, Registre du commerce Vaud, (550)
LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA, à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-212.146.829 (FOSC du 11.11.2021, p. 0/1005332190).
Nouvelle adresse:
Route de Genève 4, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005332190, Registre du commerce Vaud, (550)
LA REGIE FONCIERE DU GROS-DE-VAUD SA, à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-212.146.829 (FOSC du 20.12.2017, p. 0/3945611). Martin Thierry n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Thomas-Suarez Maria Montserrat, qui n'est plus vice-présidente, est nommée présidente. Maillard Mathieu, de Oron, à Le Mont-sur-Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.