Adresse
Chemin des Epinglis 21
1257 La Croix-de-Rozon
Renseignements sur La Boite à Images SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de La Boite à Images SA
- La Boite à Images SA avec son siège à La Croix-de-Rozon est actif. La Boite à Images SA est active dans le domaine «Commerce de produits informatiques et de communication».
- L’entreprise a été fondée en 22.03.1965 et a 7 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 10.04.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise La Boite à Images SA est le suivant : CHE-105.822.145.
- Il y a 10 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AFM SA Applications Froid Maintenance, Boymond Electricité SARL, COLOMBIER TOITURES SA.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
François Pflieger,
Jean-Frédéric Lasserre,
Luc Schenkel,
Claude Daniel Devillard,
Marc Eric Devillard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.03.1965
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bardonnex
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.095.991-9
IDE/TVA
CHE-105.822.145
CHE-116.272.958 TVA
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce, réparation, location et installation d'appareils de radio, télévision, hifi et audiovisuel (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
cabinet fiduciaire cattaneo | Genève | 24.10.2007 | 12.03.2013 | |
Giger, Jetzer & Cie, Société Fiduciaire et de Gestion SA, en liquidation | Genève | 21.06.2005 | 23.10.2007 | |
Actora SA | Genève | <2004 | 20.06.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- La Boîte à Images SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour La Boite à Images SA
Numéro de publication: HR02-1006005963, Registre du commerce Genève, (660)
La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 18.07.2023, p. 0/1005798506). Rossetti Alexandre n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Diant Frédérique est maintenant originaire de Thônex. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Lasserre Jean-Frédéric, de France, à Neuvecelle, FRA et Pflieger François, de et à Tolochenaz.
Numéro de publication: HR02-1005798506, Registre du commerce Genève, (660)
La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 31.05.2022, p. 0/1005485699). La procuration de Valente Sandra est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Schenkel Luc, de Genève, à Bassins.
Numéro de publication: HR02-1005485699, Registre du commerce Genève, (660)
La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 07.07.2021, p. 0/1005243343). Les pouvoirs de Papinot Jérôme sont radiés. La procuration de Rollès Magali est radiée. Devillard Marc est maintenant domicilié à Fully.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.