Renseignements sur Kylido SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kylido SA
- Kylido SA est une Société anonyme basée à Fribourg. Kylido SA appartient au secteur «Services pour les banques et instituts de crédit» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Kylido SA est composée de 0 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 13.12.2004.
- Le 16.08.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-112.144.557.
- Il y a 23 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: 7 Keys Society Sàrl, ACS Premium S.A., Booster Box Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.12.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.183.004-6
IDE/TVA
CHE-112.144.557
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le conseil stratégique de gestion d'entreprise, en particulier dans le domaine de la chaîne de blocs (blockchain) et des monnaies cryptographiques (Cryptocurrency), en Suisse et à l'étranger. La société peut effectuer en Suisse et à l'étranger soit pour son compte, soit pour le compte de tiers toutes opérations commerciales financières ou immobilières (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) se rattachent directement ou indirectement à son but, prendre des participations dans toutes entreprises commerciales industrielles ou financières, créer des succursales en Suisse et à l'étranger. La société est autorisée à prendre des mesures de financement, d'assainissement et d'intercession au profit d'actionnaires, de sociétés du groupe ou de tiers, ainsi qu'à accorder des prêts ou des garanties aux actionnaires, aux sociétés du groupe ou aux tiers lorsque cela favorise ses intérêts.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Audit SA | Genève | 17.12.2004 | 14.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SwissCryptoCenter SA
- WISeQwant SA
- AETERNA ENVIRONMENTAL SA
- RealSecureState SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kylido SA
Numéro de publication: HR02-1005541864, Registre du commerce Fribourg, (217)
Kylido SA, à Fribourg, CHE-112.144.557 (FOSC du 08.03.2022, p. 0/1005422272).
Personne radiée:
Fernandez Proellochs Kyra Rachel, administratrice, présidente, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005422272, Registre du commerce Fribourg, (217)
Kylido SA, à Fribourg, CHE-112.144.557 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382194). La société n'est plus domiciliée à Rue Saint-Pierre 18, c/o Wealthings (Mitteland) SA, 1700 Fribourg.
Autre adresse radiée:
Case Postale 427, 1701 Fribourg.
Numéro de publication: HR02-1005382194, Registre du commerce Fribourg, (217)
Kylido SA, à Fribourg, CHE-112.144.557 (FOSC du 05.10.2021, p. 0/1005305093).
Personne radiée:
Kummer Dourgam, administrateur, signature collective à deux.