Adresse
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten
Faflerstrasse 36
3919 Blatten (Lötschen)
Renseignements sur KW Breithorn-Fafleralp AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KW Breithorn-Fafleralp AG
- KW Breithorn-Fafleralp AG est une Société anonyme basée à Blatten (Lötschen). KW Breithorn-Fafleralp AG appartient au secteur «Production et approvisionnement en électricité» et est actuellement actif.
- KW Breithorn-Fafleralp AG a 5 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 18.07.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise KW Breithorn-Fafleralp AG est inscrite sous l’IDI CHE-116.117.275.
- Genossenschaft Elektrizitätswerke Blatten (EW Blatten), KW Fafleralp AG, KW Gisentella AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Rubin,
Andreas Ritler,
Yvan Kalbermatten,
Jonas Tobias Kalbermatten,
Jakob Murmann
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Rubin,
Andreas Ritler,
Yvan Kalbermatten,
Jonas Tobias Kalbermatten,
Jakob Murmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.10.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Blatten
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.014.303-5
IDE/TVA
CHE-116.117.275
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Baut das Kraftwerk Indrä Faflerbach und produziert Strom. Die Stromproduktion wird zum bestmöglichen Preis verwertet. Bei einer allgemeinen Stromverknappung hat die Sicherstellung einer preiswerten Stromversorgung auf dem Territorium der Gemeinde Blatten erste Priorität. Kann sich an Unternehmen beteiligen, die denselben oder ähnliche Zwecke verfolgen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Brig-Glis | 27.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KW Breithorn-Fafleralp AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005798407, Registre du commerce Valais, (600)
KW Breithorn-Fafleralp AG, in Blatten, CHE-116.117.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255839).
Domizil neu:
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten, Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen), in Zug, Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kalbermatten, Yvan, von Blatten, in Blatten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005255839, Registre du commerce Valais, (600)
KW Breithorn-Fafleralp AG, in Blatten, CHE-116.117.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651761).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Lehner, Tiefenmattenstrasse 29, 3919 Blatten (Lötschen).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murmann, Jakob, von Kippel, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1004651761, Registre du commerce Valais, (600)
KW Breithorn-Fafleralp AG, in Blatten, CHE-116.117.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, S.0, Publ. 3564885).
Domizil neu:
Tiefenmattenstrasse 29, 3919 Blatten (Lötschen).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.