Adresse
c/o Brenner Treuhand
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
Renseignements sur Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil
- Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil a son siège social à Oberuzwil et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil qui a été fondée le 10.04.2002, se compose de 8 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.04.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil est le suivant : CHE-109.832.912.
- AGRO Innovation GmbH, Brenner Treuhand, Brenner Treuhand AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Pascale Brun,
Remo Meier,
Sandra D'Alessio,
Johann J. Müggler,
Fredy Willi
les plus récents personnes habilitée à signer
Pascale Brun,
Remo Meier,
Sandra D'Alessio,
Johann J. Müggler,
Fredy Willi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.04.2002
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Oberuzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.051.409-0
IDE/TVA
CHE-109.832.912
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bereitstellung der Räumlichkeiten des Lagerhauses Zur Alten Gerbi als Begegnungsort und Plattform für kulturelle Veranstaltungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Control-Hohl AG | Uzwil | 31.01.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
tmr Treuhandbüro Max Rombach | Oberuzwil | 26.07.2006 | 30.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005722938, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-109.832.912, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645984).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Catherine, von Thundorf, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truniger, Bettina, von Zürich und Basel, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Pascale, von Oberuzwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Remo, von Hundwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004645984, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-109.832.912, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, S.0, Publ. 4026527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruggmann, Walter, von Wängi, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Alessio, Sandra, von Buchholterberg, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4026527, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-109.832.912, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1475027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tmr Treuhandbüro Max Rombach (CHE-108.688.305), in Oberuzwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Control-Hohl AG (CHE-107.466.328), in Uzwil, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.