Renseignements sur Kubus Modul GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kubus Modul GmbH
- Kubus Modul GmbH a son siège social à Niederbuchsiten, est actif et est active dans le domaine «Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 21.11.2005.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.09.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.641.330.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.11.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Niederbuchsiten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.005.366-6
IDE/TVA
CHE-112.641.330
Secteur
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung und Realisierung sowie Betreuung und Leitung von Bauprojekten mit einer sozialtherapeutischen und arbeitsagogischen Ausrichtung. Kann Immobilien kaufen, verwalten, vermitteln und verkaufen sowie im Bereich Immobilien Consulting-Leistungen erbringen, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bauvirus GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kubus Modul GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004717738, Registre du commerce Soleure, (241)
Kubus Modul GmbH, in Niederbuchsiten, CHE-112.641.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Fabian, von Subingen, in Balsthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Hans Ulrich, von Rüschegg, in Krauchthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3759565, Registre du commerce Soleure, (241)
Kubus Modul GmbH, in Oberbuchsiten, CHE-112.641.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3178943).
Statutenänderung:
12.09.2017.
Sitz neu:
Niederbuchsiten.
Domizil neu:
Jurastrasse 12, 4626 Niederbuchsiten.
Numéro de publication: 3178943, Registre du commerce Soleure, (241)
Kubus Modul GmbH, in Oberbuchsiten, CHE-112.641.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Oskar, von Hergiswil (NW), in Oberbuchsiten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Müller, Charles, von Laupersdorf, in Balsthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Jeanmaire, Felix, von Les Brenets, in Oberbuchsiten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
casa fidelio (CHE-107.601.833), in Niederbuchsiten, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: CASA FIDELIO, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Müller, Fabian, von Subingen, in Balsthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.