Renseignements sur Krone Bern AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Krone Bern AG
- Krone Bern AG avec son siège à Bern est actif. Krone Bern AG est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- L’entreprise a été fondée en 12.01.2015 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.09.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-280.251.633.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.01.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.062.543-4
IDE/TVA
CHE-280.251.633
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Ernährung sowie den Handel mit Weinen und anderen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Krone Bern AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005565839, Registre du commerce Berne, (36)
Krone Bern AG, in Bern, CHE-280.251.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Raphael, von Nesslau, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005357447, Registre du commerce Berne, (36)
Krone Bern AG, in Bern, CHE-280.251.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodmann, Roger, von Ettingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004861234, Registre du commerce Berne, (36)
Krone Bern AG, in Bern, CHE-280.251.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dasen, Philipp Theodor, von Täuffelen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.