Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur KraftWasser GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.08.2009
Radiation du registre du commerce
01.07.2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.040.799-7
IDE/TVA
CHE-115.029.817
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Produktion und Dienstleistung im Bereich Wasserwirtschaft. Sie produziert und vertreibt Produkte, welche der Wasserqualität und Wasserveredelung dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KraftWasser GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006071058, Registre du commerce Zurich, (20)
KraftWasser GmbH, in Thalwil, CHE-115.029.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S.23, Publ. 5226484). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oikos & Partner GmbH, in Thalwil (CHE-108.431.887), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5226484, Registre du commerce Zurich, (20)
KraftWasser GmbH, in Thalwil, CH-020.4.040.799-7, Gotthardstrasse 47, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Produktion und Dienstleistung im Bereich Wasserwirtschaft. Sie produziert und vertreibt Produkte, welche der Wasserqualität und Wasserveredelung dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Watter, Jörg, von Zürich, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.