Renseignements sur Kopitas SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kopitas SA
- Kopitas SA est une Société anonyme basée à Cully. Kopitas SA appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 08.09.1910 et a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 09.02.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-101.885.715.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sandy Kopitopoulos,
Derko Kopitopoulos,
Sarantis Kopitopoulos
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandy Kopitopoulos,
Derko Kopitopoulos,
Sarantis Kopitopoulos
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.09.1910
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bourg-en-Lavaux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.134.700-2
IDE/TVA
CHE-101.885.715
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes opérations immobilières, soit l'achat, l'exploitation et la vente de tous immeubles, bâtis ou non, la construction de bâtiments ainsi que la gérance de tous immeubles; toutes autres opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | <2004 | 10.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- S.I. Kopitas SA
- S.I. Kopitas
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kopitas SA
Numéro de publication: HR02-1005096176, Registre du commerce Vaud, (550)
Kopitas SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-101.885.715 (FOSC du 26.04.2019, p. 0/1004618266). Statuts modifiés le 01.02.2021. Siège transféré à Bourg-en-Lavaux.
Nouvelle adresse:
Route de Lausanne 35, 1096 Cully.
Numéro de publication: HR02-1004618266, Registre du commerce Vaud, (550)
Kopitas SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-101.885.715 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
Route de Sullens 2B, 1029 Villars-Ste-Croix. L'administrateur Kopitopoulos Sarantis signe désormais collectivement à deux.
Numéro de publication: 5848094, Registre du commerce Vaud, (550)
S.I. Kopitas SA, à Villars-Sainte-Croix, CH-550-0134700-2 (FOSC du 29.01.2010, p. 22/5468746). Statuts modifiés le 15 septembre 2010.
Nouvelle raison de commerce:
Kopitas SA.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel. Selon déclaration du conseil d'administration du 15 septembre 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Intermandat S.A., Société Fiduciaire n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.