Renseignements sur Konsumgenossenschaft Gams
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Konsumgenossenschaft Gams
- Konsumgenossenschaft Gams a son siège social à Gams et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Konsumgenossenschaft Gams a été fondée le 21.07.1905.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.03.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-105.976.877.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Rolf Georg Lenherr,
Florian Feurer-Dürr,
Erika Wismer-Hardegger,
Monica Grande Testa,
Gion Capeder
les plus récents personnes habilitée à signer
Rolf Georg Lenherr,
Florian Feurer-Dürr,
Erika Wismer-Hardegger,
Monica Grande Testa,
Gion Capeder
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.1905
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Gams
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.000.253-9
IDE/TVA
CHE-105.976.877
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder den Bau, den Erwerb, das Halten, das Bewirtschaften, das Veräussern und das Verwalten oder Vermieten von Immobilien und Grundstücken. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen, Verbänden und Organisationen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 26.02.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 01.02.2017 | 25.02.2021 | |
Ernst & Young AG | Bern | 12.11.2008 | 31.01.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Konsumgenossenschaft Gams
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005427474, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Konsumgenossenschaft Gams, in Gams, CHE-105.976.877, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005111102).
Statutenänderung:
30.11.2021.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder den Bau, den Erwerb, das Halten, das Bewirtschaften, das Veräussern und das Verwalten oder Vermieten von Immobilien und Grundstücken. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen, Verbänden und Organisationen beteiligen.
Numéro de publication: HR02-1005111102, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Konsumgenossenschaft Gams, in Gams, CHE-105.976.877, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, S.0, Publ. 3320419).
Statutenänderung:
24.11.2020.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder den Bau, den Erwerb, das Halten, das Bewirtschaften, das Veräussern und das Verwalten oder Vermieten von Immobilien und Grundstücken. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen, Verbänden und Organisationen (mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen) beteiligen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378 ), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurer, Florian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Grabs, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lenherr, Rolf, von Gams, in Gams, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Capeder, Gion, von Albula/Alvra, in Tiefencastel (Albula/Alvra), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tiefencastel, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grande Testa, Monica, von Sennwald, in Sennwald, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wismer-Hardegger, Erika, von Gams und Honau, in Gams, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3320419, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Konsumgenossenschaft Gams, in Gams, CHE-105.976.877, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Markus, von Gams, in Gams, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Josef, von Gams, in Gams, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Carmen, von Gams, in Sax (Sennwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wismer-Hardegger, Erika, von Gams und Honau, in Gams, Präsidentin der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feurer, Florian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grande Testa, Monica, von Sennwald, in Sennwald, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Rolf, von Gams, in Gams, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378 ), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.