Renseignements sur Kokou Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kokou Sàrl
- Kokou Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des etablissements généraux de santé. Le siège social se trouve à Vevey.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.07.2009.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Kokou Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.07.1996
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vevey
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.078.687-1
IDE/TVA
CHE-106.870.388
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
exploitation d'un cabinet d'ostéopathie et de manière générale tout ce qui touche à la médecine.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gottraux M. & Cie Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kokou Sàrl
Numéro de publication: 5113042, Registre du commerce Vaud, (550)
Kokou S.à r.l., à Vevey, CH-550-0078687-1, exploitation d'un cabinet d'ostéopathie (FOSC du 07.08.2000, p. 5366). Statuts modifiés le 16 juin 2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration de la gérante du 16 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Le capital social porté de CHF 20'000 est maintenant composé de 20 parts sociales de CHF 1'000.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Chauvy Bertrand n'est plus associé;
il cède sa part de CHF 1'000 à l'associée-gérante Mamin Catherine désornmais titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Registre du commerce Vaud, (550)
Kokou S. à r. l., à V e v e y , exploitation d'un cabinet d'osthéopathie (FOSC du 17.02.1999, p. 1101). Le capital de CHF 20 000 est actuellement entièrement libéré.
Registre du commerce Vaud, (550)
M. Gottraux & Cie S. à r. l., à V e v e y (FOSC du 31.7.1996, p. 4605). Statuts modifiés le 29 janvier 1999.
Nouvelle raison sociale:
Kokou S. à r. l. Myriam Gottraux n'est plus associée-gérante, sa signature est radiée, sa part de fr. 19 000 est cédée à la nouvelle associée- gérante avec signature individuelle: Catherine Mamin, de Blonay, à La Tour- de-Peilz. Pierre Von Kaenel n'est plus associé, sa part de fr. 1000 est cédée au nouvel associé: Bertrand Chauvy, de Yens-sur-Morges, à Morges. ORFA - Organe de Révision des Fiduciaires Associées S .A. n'est plus réviseur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.