Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Klaus Gartenbau GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.02.1995
Radiation du registre du commerce
22.05.2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Flawil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.038.326-8
IDE/TVA
CHE-103.359.142
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planungen und Ausführungen von Garten- und Sportplatzanlagen, Handel mit und Vertrieb von Garten- und Sportbauartikeln sowie Pflanzen und Geräten sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bokla Handels GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Klaus Gartenbau GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006037023, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Klaus Gartenbau GmbH, in Flawil, CHE-103.359.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047961).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Germann Gartenbau AG, neu:
Gärten und mehr AG, in Bazenheid (CHE-106.805.020), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005047961, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Klaus Gartenbau GmbH, in Flawil, CHE-103.359.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, S.0, Publ. 3465177).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gärten & mehr Holding AG (CHE-282.583.862), in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Looser, Werner, von Ebnat-Kappel, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Looser, Veronika, von Kirchberg (SG), in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 3465177, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Klaus Gartenbau GmbH, in Flawil, CHE-103.359.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 13, Publ. 4580592).
Statutenänderung:
27.03.2017.
Zweck neu:
Planungen und Ausführungen von Garten- und Sportplatzanlagen, Handel mit und Vertrieb von Garten- und Sportbauartikeln sowie Pflanzen und Geräten sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Markus, von Kreuzlingen, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Klaus, Ruth, von Kreuzlingen, in Flawil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Werner, von Ebnat-Kappel, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Looser, Veronika, von Kirchberg SG, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.