Renseignements sur Kindertagesstätte Krokofant GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kindertagesstätte Krokofant GmbH
- Kindertagesstätte Krokofant GmbH avec son siège à Bern est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres activités sociales». Kindertagesstätte Krokofant GmbH est actif.
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 30.01.2015.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 21.02.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-325.516.698.
Direction (5)
Organe de gestion
Dr. Marcel Brülhart,
Christiane Bohni,
Daniela Balz,
Marion Baldesberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.01.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.062.726-3
IDE/TVA
CHE-325.516.698
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Führung einer Kindertagesstätte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 20.01.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wirz Treuhand AG, Schöftland | Schöftland | 04.02.2015 | 19.01.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kindertagesstätte Krokofant GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005966711, Registre du commerce Berne, (36)
Kindertagesstätte Krokofant GmbH, in Bern, CHE-325.516.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leolea Stadt Bern GmbH (CHE-378.699.522), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leolea Kanton Bern GmbH (CHE-467.890.938), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005228206, Registre du commerce Berne, (36)
Kindertagesstätte Krokofant GmbH, in Bern, CHE-325.516.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohni, Christiane, von Frenkendorf, in Spiez, Vizevorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Brülhart, Marcel Dr., von St. Silvester, in Spiez, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Balz, Daniela, von Lauterbrunnen, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004922491, Registre du commerce Berne, (36)
Kindertagesstätte Krokofant GmbH, in Bern, CHE-325.516.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CBMB GmbH (CHE-182.676.871), in Spiez, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leolea Stadt Bern GmbH (CHE-378.699.522), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.