Renseignements sur KENDRIS Compliance (Switzerland) AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KENDRIS Compliance (Switzerland) AG
- KENDRIS Compliance (Switzerland) AG est une Société anonyme basée à Zürich. KENDRIS Compliance (Switzerland) AG appartient au secteur «Services fiduciaires» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 11.06.1981 et a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.06.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-103.210.215.
- Blue Sky Business AG, Boraz Holding AG, Davira AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Nora Corrà,
Lea Simmler,
Emelie Mahler,
Aneta Anna Szkudlarek,
Christian Paul Lyk
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.06.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.007.217-1
IDE/TVA
CHE-103.210.215
CHE-116.328.369 TVA
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von direkt oder indirekt in den Bereich einer Treuhandgesellschaft fallenden Tätigkeiten, insbesondere Compliance und Reporting, an die KENDRIS Gruppe sowie an national und international tätige Drittpersonen und Institutionen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Honold Treuhand AG | Zürich | 23.06.2005 | 11.06.2020 | |
MOORE Zürich AG | Zürich | <2004 | 22.06.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- KENDRIS Compliance (Switzerland SA)
- KENDRIS Compliance (Switzerland Ltd.)
- KENDRIS Compliance Switzerland AG
- Supellex AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KENDRIS Compliance (Switzerland) AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005774840, Registre du commerce Zurich, (20)
KENDRIS Compliance (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-103.210.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull, Viviane, von Riniken, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmler, Lea, von Wasterkingen, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stühlinger, Lea, in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005461134, Registre du commerce Zurich, (20)
KENDRIS Compliance (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-103.210.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corrà, Nora, von Thayngen, in Feuerthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Viviane, von Riniken, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005055749, Registre du commerce Zurich, (20)
KENDRIS Compliance (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-103.210.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leiendecker, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.