Renseignements sur Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung
- Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung à Steinen est une Fondation du domaine «Autres activités sociales». Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung est actif.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.01.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton SZ sous l’IDI CHE-114.808.227.
- Entreprises avec la même adresse comme Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung: Gerken Physiotherapie, M-A-Treuhand GmbH, Restaurant Husmatt GmbH.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christina Müller,
Edith Styger,
Albin Anton Marty,
Margareta Wymann,
Urs Affolter
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Steinen
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.7.014.412-6
IDE/TVA
CHE-114.808.227
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt in der Nähe des Dorfzentrums der Gemeinde Steinen, insbesondere auf den Liegenschaften GB 474 und GB 1322 altersgerecht konzipierten Miet- und Eigentumswohnraum für Menschen im fortgeschrittenen Alter zu schaffen und den Mietwohnraum auch zu unterhalten; kann bei Bedarf Dienstleistungen erbringen; der zu erstellende Wohnraum versteht sich als Ergänzung zum bestehenden Alters- und Pflegezentrum Au, Steinen; wo möglich ist eine Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und dem Alters- und Pflegezentrum Au anzustreben; hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt mit der Vermietung von preisgünstigen Alterswohnungen keine Gewinnabsicht; Gewinn aus dem Verkauf von Baulandparzellen sowie aus einem möglichen Verkauf von Maximal einem Drittel der Wohnungen dient vollständig der Vergünstigung von Alters-Mietwohnungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 09.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005925989, Registre du commerce Schwyz, (130)
Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung, in Steinen, CHE-114.808.227, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Josef, von Schwyz, in Steinen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christina, von Werthenstein, in Steinen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005904912, Registre du commerce Schwyz, (130)
Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung, in Steinen, CHE-114.808.227, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ullmann, Roland, von Eschenz, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Roland, von Oberägeri, in Steinen, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005644385, Registre du commerce Schwyz, (130)
Katharina und Karl von Rickenbach-Stiftung, in Steinen, CHE-114.808.227, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Styger, Edith, von Steinerberg, in Steinen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ullmann, Roland, von Eschenz, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.