Renseignements sur Kaspar von Bergen Bau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kaspar von Bergen Bau AG
- Kaspar von Bergen Bau AG a son siège social à Hasliberg Goldern, est actif et est active dans le domaine «Bâtiments général».
- La direction se compose de 5 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.10.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Kaspar von Bergen Bau AG est le suivant : CHE-111.709.764.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Corinne Marusik-von Allmen,
Michael Kiser,
Mathias Ghelma,
Anton von Bergen,
Sandro Ghelma-Linder
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hasliberg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.016.615-0
IDE/TVA
CHE-111.709.764
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Plattenbelägen und sämtlicher damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Arbeiten. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 19.01.2011 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 23.01.2007 | 18.01.2011 | |
Anderegg Treuhand | Meiringen | 15.06.2004 | 22.01.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kaspar von Bergen Bau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005856584, Registre du commerce Berne, (36)
Kaspar von Bergen Bau AG, in Hasliberg, CHE-111.709.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167942).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marusik-von Allmen, Corinne, von Lauterbrunnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Allmen, Corinne].
Numéro de publication: HR02-1005167942, Registre du commerce Berne, (36)
Kaspar von Bergen Bau AG, in Hasliberg, CHE-111.709.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130594).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Michael, von Sarnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Allmen, Corinne, von Lauterbrunnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005130594, Registre du commerce Berne, (36)
Kaspar von Bergen Bau AG, in Hasliberg, CHE-111.709.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, S.0, Publ. 2067489).
Domizil neu:
Urseni 331e, 6085 Hasliberg Goldern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Peter, von Guttannen, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghelma, Sandro, von Meiringen, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghelma, Mathias, von Meiringen, in Meiringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Bergen, Anton, von Hasliberg, in Hasliberg Reuti (Hasliberg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.