Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Georges Strubel
Holunderweg 71
4500 Solothurn
Renseignements sur KanalFritz Solothurn GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.01.2018
Radiation du registre du commerce
13.05.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.016.414-8
IDE/TVA
CHE-395.545.920
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kanal- und Lüftungsreinigung, Ausführung von Rohr-, Schächte-, Strassen- und Kanalreinigungen, Kanal-Fernsehen-Untersuchungen sowie Druckprüfung von Leitungen und Schächten und deren Sanierung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KanalFritz Solothurn GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004888595, Registre du commerce Soleure, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454823). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "KanalFritz GmbH", in Muri bei Bern (CHE-485.906.690), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004454823, Registre du commerce Soleure, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Markus, von Schangnau, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biberstein Jauslin, Gisela Carmela, von Hubersdorf, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4028533, Registre du commerce Soleure, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, bei Georges Strubel, Holunderweg 71, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kanal- und Lüftungsreinigung, Ausführung von Rohr-, Schächte-, Strassen- und Kanalreinigungen, Kanal-Fernsehen-Untersuchungen sowie Druckprüfung von Leitungen und Schächten und deren Sanierung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Mit Erklärung vom 22.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jauslin, Stefan, von Muttenz, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reber, Markus, von Schangnau, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.