Renseignements sur Kaltenbach (Schweiz) GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kaltenbach (Schweiz) GmbH
- Kaltenbach (Schweiz) GmbH est active dans le secteur «Commerce avec machines» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Dättwil AG.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 18.04.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Kaltenbach (Schweiz) GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-101.641.544.
- Entreprises avec la même adresse comme Kaltenbach (Schweiz) GmbH: R IMMO AG Baden, Ramsauer Maschinen AG, Ramsee GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.01.2001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Baden
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.022.103-5
IDE/TVA
CHE-101.641.544
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Maschinen, Maschinenanlagen, Geräten und Werkzeugen sowie Erbringen von Serviceleistungen hiefür; die Gesellschaft kann artverwandte Erzeugnisse erwerben und vertreiben, alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kaltenbach (Schweiz) GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005726490, Registre du commerce Argovie, (400)
Kaltenbach (Schweiz) GmbH, in Baden, CHE-101.641.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005006002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rummel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maluck, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach i. Isartal (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005006002, Registre du commerce Argovie, (400)
Kaltenbach (Schweiz) GmbH, in Baden, CHE-101.641.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004957251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004957251, Registre du commerce Argovie, (400)
Kaltenbach (Schweiz) GmbH, in Baden, CHE-101.641.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3876727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütler, Roland, von Hünenberg, in Aesch LU, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.