Renseignements sur Kafi Schnaps AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kafi Schnaps AG
- Kafi Schnaps AG a son siège social à Zürich, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 01.07.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Kafi Schnaps AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Oliver Baumgartner,
Jenny Seitz,
Juan-Manuel Widmer,
Leonardo Moreno Bay,
Isabel Grassi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.029.409-6
IDE/TVA
CHE-112.711.835
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Imboden und Partner Treuhand AG | Zürich | 14.12.2016 | 09.07.2019 | |
B&A Audit & Consulting GmbH in Liquidation | Cham | 18.08.2009 | 13.12.2016 | |
B+A Treuhand AG | Cham | 12.01.2006 | 17.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kafi Schnaps AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005509493, Registre du commerce Zurich, (20)
Kafi Schnaps AG, in Zürich, CHE-112.711.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139311).
Statutenänderung:
20.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
130 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Oliver, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seitz, Jenny, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005139311, Registre du commerce Zurich, (20)
Kafi Schnaps AG, in Zürich, CHE-112.711.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004747841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Manuela, von Galgenen, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bay, Leonardo, von Bosco/Gurin, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004747841, Registre du commerce Zurich, (20)
Kafi Schnaps AG, in Zürich, CHE-112.711.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672029).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grassi, Isabel, von Mendrisio, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tremona, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Seitz, Jenny, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fleischmann, Manuela, von Galgenen, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.