Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Käsereigenossenschaft Hubbergschachen in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.05.1888
Radiation du registre du commerce
30.01.2015
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Dürrenroth
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.003.081-5
IDE/TVA
CHE-103.356.971
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch Verarbeitung oder Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; die Förderung der beruflichen Kenntnisse sowie die Pflege des genossenschaftlichen Geistes und vereintes Vorgehen zur Abwehr von Not und Unglück.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Käsereigenossenschaft Hubbergschachen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Käsereigenossenschaft Hubbergschachen in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1960835, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Hubbergschachen in Liquidation, in Dürrenroth, CHE-103.356.971, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7116700). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7116700, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Hubbergschachen, in Dürrenroth, CH-053.5.003.081-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 5, Publ. 5589312).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Hubbergschachen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Silvia, von Bowil und Homberg, in Affoltern im Emmental, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Marti, Urs, von Schangnau, in Häusernmoos im Emmental (Affoltern im Emmental), Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Häusernmoos im Emmental (Gemeinde Affoltern im Emmental), Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Rentsch, Hans-Ulrich, von Trub, in Dürrenroth, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Dürrenroth (Schmidigen-Mühleweg), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär];
Ryser, Jakob, von Dürrenroth, in Dürrenroth, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Dürrenroth (Schmidigen-Mühleweg), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär].
Numéro de publication: 5589312, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Hubbergschachen, in Dürrenroth, CH-053.5.003.081-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 4, Publ. 3768526).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch Verarbeitung oder Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse sowie die Pflege des genossenschaftlichen Geistes und vereintes Vorgehen zur Abwehr von Not und Unglück.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Statutarisch umschriebene persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 5'000.--.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Bruno, von Trub, in Schmidigen-Mühleweg (Gemeinde Walterswil BE), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Tanner, Hans-Ulrich, von Eriswil, in Schmidigen-Mühleweg (Gemeinde Walterswil BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Silvia, von Bowil und Homberg, in Affoltern im Emmental, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schär, Peter, von Gondiswil, in Schmidigen-Mühleweg (Walterswil BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.