Renseignements sur Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach
- Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach avec son siège à Ruswil est une Société coopérative du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach est actif.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 30.12.2013.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach est le suivant : CHE-102.210.715.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Stefan Kammermann,
Ivo Amrhyn,
Pius Emmenegger,
Balz Wangeler,
Othmar Schürmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefan Kammermann,
Ivo Amrhyn,
Pius Emmenegger,
Othmar Schürmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1916
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Ruswil
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.5.004.950-3
IDE/TVA
CHE-102.210.715
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Käsereigenossenschaft Buholz-Soppensee
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1262659, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach, in Ruswil, CHE-102.210.715, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2012, Publ. 6814456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dissler, Martin, von Wolhusen und Entlebuch, in Wolhusen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Zemp, Konrad, von Wolhusen, in Wolhusen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrhyn, Ivo, von Ruswil und Luzern, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kammermann, Stefan, von Ruswil, in Ruswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Emmenegger, Pius, von Menznau, in Menznau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 6814456, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach, in Ruswil, CH-100.5.004.950-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 10, Publ. 4082892).
Statutenänderung:
16.04.2012.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].[gestrichen: Die Genossenschafter sind verpflichtet, Bilanzverluste durch Nachschüsse bis zum Höchstbetrage von CHF 2'000.-- zu decken.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Entrichtung eines Eintrittsgeldes, sofern die Generalversammlung nicht auf die Erhebung verzichtet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 4082892, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Buholz-Schwarzenbach, in Ruswil, CH-100.5.004.950-3, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.1999, S. 2881).
Domizil neu:
c/o Ivo Amrhyn, Schloss Buholz, 6017 Ruswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Josef, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Dissler, Josef, von Wolhusen und Entlebuch, in Wolhusen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Krummenacher, Franz, von Ruswil und Hergiswil b. Willisau, in Ruswil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dissler, Martin, von Wolhusen und Entlebuch, in Wolhusen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Zemp, Konrad, von Wolhusen, in Wolhusen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Amrhyn, Ivo, von Ruswil und Luzern, in Ruswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wangeler, Balz, von Ruswil, in Menznau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.